KRS 0000147133
REGON00046296000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ZELOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W ZELOWIE
Data rejestracji 23 sty 2003 (22 lata temu) 23 sty 2003
Data usunięcia 19 mar 2009 19 mar 2009
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KOŚCIUSZKI, 57, ZELÓW, 97-425, ZELÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #45 BUDOWNICTWO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJJÓZEF WIŚNIEWSKI
Likwidator
2008-04-09
2009-03-19
JÓZEF KAZIMIERZ GRYŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-23
2009-03-19
ZDZISŁAW ANDRZEJ SWISTEK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-23
2009-03-19
ZDZISŁAW JAN ŚMIAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-23
2009-03-19
MAREK GŁĄBICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-23
2009-03-19
TADEUSZ JÓZEF BRZOZOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-23
2009-03-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA
JÓZEF WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-23
2008-04-09
2003-01-23
2008-04-09
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ZELOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie