KRS 0000141835
NIP7690503069
REGON00036318000000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZELOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZELOWIE
Data rejestracji 21 sty 2003 (22 lata temu) 21 sty 2003
Data usunięcia 30 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KOŚCIUSZKI, 11, ZELÓW, 97-425, ZELÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7690503069
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5226Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5227A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKALECH ALOJZY RADOJEWSKI
Likwidator
2019-07-23
2020-11-30
MARIANNA SIWOCHA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-21
2010-10-04
RYSZARD OSUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-21
2008-09-11
VIOLETTA LIDIA SELEROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-21
2020-11-30
URSZULA KRYSTYNA PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-21
2020-11-30
JADWIGA ZOFIA SZATKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-21
2006-10-04
ZDZISŁAW ANDRZEJ SWISTEK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-21
2020-11-30
DARIUSZ PIOTR PIETKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-21
2018-07-31
BARBARA WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-04
2014-10-17
DANUTA KUBIŚ
Członek Organu Nadzoru
2014-10-17
2018-07-31
MARIA MAŁGORZATA TODORSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-07-31
2020-11-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES I JEDEN PEŁNOMOCNIK. W RAZIE NIEOBECNOŚCI PREZESA OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ DWAJ PEŁNOMOCNICY.
ZBIGNIEW ROMUALD DUBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-21
2019-07-23
2003-01-21
2019-07-23
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZELOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie