KRS 0000146517
REGON01533719100000
NazwaEUROPEJSKIE CENTRUM PAPIERU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEUROPEJSKIE CENTRUM PAPIERU
Data rejestracji 13 sty 2003 (22 lata temu) 13 sty 2003
Data usunięcia 17 maj 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#171 PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIENNICZEJ I NICI #172 PRODUKCJA TKANIN WŁÓKIENNICZYCH #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAM - REAL OYJ.
Wspólnik
2003-01-13
2009-09-01
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
ALEKSANDRA JADWIGA SOBIESAK
Wspólnik
2009-09-01
2011-05-17
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 66.000,00 ZŁOTYCH
JOANNA MARZENNA BAGIEŃSKA
Wspólnik
2009-09-01
2011-05-17
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA STELMASZUK
Wspólnik
2009-09-01
2011-05-17
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH
ROBERT LUCJAN KUCZERA
Wspólnik
2009-09-01
2011-05-17
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 ZŁOTYCH
JANUSZ STEFAN POROŻYŃSKI
Prokurent
2003-05-12
2006-06-08
PROKURA ŁĄCZNA DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ELMAR RYSZARD LINKE
Prokurent
2003-05-12
2003-08-25
PROKURA ŁĄCZNA DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
MARCIN KRYSTIAN MARSZAŁEK
Prokurent
2006-06-08
2009-06-22
PROKURA ŁĄCZNA DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
AGNIESZKA IWONA NEJMAN
Prokurent
2003-05-12
2006-06-08
PROKURA ŁĄCZNA DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ANGELIKA WIOLETTA PIWOROWICZ
Prokurent
2006-06-08
2009-06-22
PROKURA ŁĄCZNA DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ROBERT LUCJAN KUCZERA
Likwidator
2010-06-24
2011-05-17
ALEKSANDRA JADWIGA SOBIESAK
Likwidator
2010-06-24
2011-05-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI,SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
LUTZ BERNINGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-05
2008-11-18
SEPPO PARVI
PREZES ZARZĄDU
2007-10-05
2009-09-01
JOHAN ANDERS STAHLBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-18
2009-09-01
ALEKSANDRA JADWIGA SOBIESAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-01
2010-06-24
ROBERT LUCJAN KUCZERA
PREZES ZARZĄDU
2009-09-01
2010-06-24
NILS FREDRIK HANSSON
PREZES ZARZĄDU
2003-01-13
2003-08-25
ELMAR RYSZARD LINKE
PREZES ZARZĄDU
2003-08-25
2007-10-05
ELMAR RYSZARD LINKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-05
2009-04-28
2003-01-13
2009-09-01
M - REAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-09-01
2010-06-24
EUROPEJSKIE CENTRUM PAPIERU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-13
2008-11-18
CIASNA, 6, WARSZAWA, 00-232, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie