KRS 0000145825
REGON01531730800000
NazwaEKO POL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKO POL II
Data rejestracji 07 sty 2003 (22 lata temu) 07 sty 2003
Data usunięcia 28 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BISKUPIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 323000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#2413Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #2414Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #2416Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #2010A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2010B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIAWŁODZIMIERZ TOMASZ POTAJAŁŁO
Wspólnik
2003-01-07
2017-02-28
427 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 213.500 ZŁ
KRZYSZTOF PIOTR PARADOWSKI
Wspólnik
2003-01-07
2004-02-20
36 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 17500
KAZIMIERZ DĄBKOWSKI
Wspólnik
2003-11-13
2017-02-28
219 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 109.500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WŁODZIMIERZ POTAJAŁŁO
PREZES ZARZĄDU
2003-01-07
2017-02-28
KRZYSZTOF PIOTR PARADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-07
2004-02-20
KAZIMIERZ DĄBKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-20
2017-02-28
2003-01-07
2003-11-13
WOLSKA, 84/86, WARSZAWA, 01-141, WARSZAWA, POLSKA
2003-11-13
2014-06-05
NIEPODLEGŁOŚCI, 4A, BISKUPIEC, 11-300, BISKUPIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie