KRS 0000109736
NIP7390103130
REGON00802432000000
Nazwa"POSTĘP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOSTĘP
Data rejestracji 25 kwi 2002 (22 lata temu) 25 kwi 2002
Data usunięcia 11 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOLESŁAWA CHROBREGO, 26, BISKUPIEC, 11-300, BISKUPIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 72030,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAJAN SARZYŃSKI
Wspólnik
2002-04-25
2008-12-11
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.208,00ZŁ
JAN MIERZEJEWSKI
Wspólnik
2002-04-25
2008-12-11
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.208,00ZŁ
KAZIMIERZ ŁASTOWSKI
Wspólnik
2002-04-25
2008-12-11
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.208,00ZŁ
WŁADYSŁAW ASZKIEŁOWICZ
Wspólnik
2002-04-25
2008-12-11
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.406,00ZŁ
ANDRZEJ MAREK KRAJEWSKI
Prokurent
2002-04-25
2006-11-27
SAMOISTNA
KAZIMIERZ DĄBKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-25
2008-12-11
KAZIMIERZ ŁASTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-25
2008-12-11
JAN MIERZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-25
2008-12-11
MIROSŁAW JĘDRYSZCZAK
Powiernik
2002-10-11
2008-12-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WŁADYSŁAW ASZKIEŁOWICZ
PREZES
2002-04-25
2008-12-11
2002-04-25
2008-12-11
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-25
2008-12-11
"POSTĘP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-25
2008-12-11
BOLESŁAWA CHROBREGO, 26, BISKUPIEC, 11-300, BISKUPIEC, POLSKA
2002-04-25
2008-12-11
45 - BUDOWNICTWO
2002-04-25
2008-12-11
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2002-04-25
2008-12-11
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2002-04-25
2008-12-11
6024 - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
2002-04-25
2008-12-11
63 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
2002-04-25
2008-12-11
93 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie