KRS 0000145377
NIP9521909870
REGON01531355200000
NazwaMEDIA ACTION TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEDIA ACTION TRAVEL
Data rejestracji 03 sty 2003 (22 lata temu) 03 sty 2003
Data usunięcia 10 mar 2022 10 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #6323D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #923 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁAMAŁGORZATA MARIA NOWOTNIK
Wspólnik
2003-01-03
2004-12-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,- ZŁ
RENATA BARCIŃSKA
Wspólnik
2003-01-03
2004-12-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,- ZŁ
BARBARA JANINA NOWAK
Wspólnik
2004-12-30
2022-03-10
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 PLN
TOMASZ WOJCIECHOWSKI
Wspólnik
2004-12-30
2022-03-10
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MAŁGORZATA MARIA NOWOTNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-03
2004-12-30
RENATA BARCIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-03
2004-12-30
BARBARA JANINA NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-30
2022-03-10
TOMASZ WOJCIECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-30
2022-03-10
2003-01-03
2005-01-17
"MISS FLIGHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-03
2004-12-30
SZUMNA, 5, WARSZAWA, 04-514, WARSZAWA, POLSKA
2004-12-30
2020-06-30
LEGIONOWA, 32 A, WARSZAWA, 01-343, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie