KRS 0000144679
NIP6760100905
REGON35062589000000
NazwaALWEZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALWEZZ
Data rejestracji 23 gru 2002 (22 lata temu) 23 gru 2002
Data usunięcia 04 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres K. OLSZEWSKIEGO, 25, ALWERNIA, 32 - 566, ALWERNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6760100905
data rejestracji 31 gru 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIKOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" PRZY ZAKŁADACH CHEMICZNYCH "ALWERNIA" S.A.
Wspólnik
2002-12-23
2021-10-04
40 UDZIAŁÓW PO 312,50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
351111578
MIĘDZYZAKŁADOWY SAMORZĄDNY NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY W ZAKŁADACH CHEMICZNYCH "ALWERNIA" S.A. W ALWERNI
Wspólnik
2002-12-23
2021-10-04
40 UDZIAŁÓW PO 312,50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
351592632
WACŁAW EDWARD MAJ
Likwidator
2020-12-17
2021-10-04
KAZIMIERZ PALKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-23
2003-09-08
MIECZYSŁAW PIETRZELA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-23
2003-09-08
JAN ALFRED SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-08
2006-08-31
JERZY GORLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2021-10-04
JAN MATYASIK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2021-10-04
TADEUSZ KOZIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2021-10-04
ZYGMUNT MICHAŁ SIEJKA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-08
2021-10-04
MACIEJ JERZY BILKO
Członek Organu Nadzoru
2003-09-08
2006-08-31
ANDRZEJ MAREK TABORSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-08
2006-08-31
ANDRZEJ STASZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2021-10-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU PREZES LUB W-CE PREZES ZARZĄDU. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH KONIECZNA JEST DWUOSOBOWA REPREZENTACJA.
JULIAN FILIPEK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-23
2020-12-17
TADEUSZ PAWEŁ CIUPEK
W-CE PREZES ZARZĄDU
2002-12-23
2006-08-31
WACŁAW MAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-31
2020-12-17
2002-12-23
2020-12-17
ALWEZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie