KRS 0000143623
NIP5260209662
REGON00137199700000
Nazwa"CHEMAKOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCHEMAKOP
Data rejestracji 14 sty 2003 (22 lata temu) 14 sty 2003
Data usunięcia 17 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻWIRKI I WIGURY, 93, WARSZAWA, 02-089, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 68136,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHHALINA MARIA BIDZIŃSKA PERLIK
Wspólnik
2003-01-14
2015-12-17
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.517,00 ZŁOTYCH
MARIA KRYSTYNA DROGOSZEWSKA
Wspólnik
2003-01-14
2015-12-17
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.020,00 ZŁOTYCH
GRZEGORZ MACIEJ PARTYKA
Wspólnik
2003-01-14
2015-12-17
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.521,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ HENRYK SULICH
Wspólnik
2003-01-14
2007-05-18
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.016,00 ZŁOTYCH
PIOTR BRONISŁAW WINIARSKI
Wspólnik
2003-01-14
2015-12-17
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.521,00 ZŁOTYCH
HALINA MARIA BIDZIŃSKA PERLIK
Prokurent
2003-01-14
2004-04-20
PROKURA ŁĄCZNA
MARIA KRYSTYNA DROGOSZEWSKA
Prokurent
2003-01-14
2015-03-30
PROKURA ŁĄCZNA
PIOTR BRONISŁAW WINIARSKI
Prokurent
2003-01-14
2007-05-18
PROKURA ŁĄCZNA
EWA IRENA KOWAL
Prokurent
2009-05-14
2015-03-30
PROKURA ŁĄCZNA
GRZEGORZ MACIEJ PARTYKA
Likwidator
2015-03-30
2015-12-17
PIOTR ANDRZEJ KOWALSKI
Likwidator
2015-03-30
2015-12-17
ZDZISŁAW ANDRZEJ BRODECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-14
2007-05-18
ANDRZEJ HENRYK SULICH
Członek Organu Nadzoru
2003-01-14
2007-05-18
PIOTR BRONISŁAW WINIARSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-18
2015-12-17
HALINA MARIA BIDZIŃSKA PERLIK
Członek Organu Nadzoru
2007-05-18
2015-12-17
TADEUSZ GROCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-14
2015-12-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ MACIEJ PARTYKA
PREZES - DYREKTOR
2003-01-14
2015-03-30
2003-01-14
2015-03-30
"CHEMAKOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie