KRS 0000143471
NIP5932372949
REGON19289704700000
Nazwa"RYLPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRYLPOL
Data rejestracji 13 gru 2002 (22 lata temu) 13 gru 2002
Data usunięcia 03 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres REFORMATÓW, 14, WEJHEROWO, 84-200, WEJHEROWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJAN WINCENTY KACZMAREK
Kurator
2020-03-16
2021-12-03
HENRYKA ELŻBIETA MODRZEJEWSKA
Wspólnik
2002-12-13
2003-04-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00
KAZIMIERZ RYLSKI
Wspólnik
2003-04-02
2004-02-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
HUBERT IGNACY ŚWIDERSKI
Wspólnik
2004-02-19
2013-05-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
LESZEK RYSZARD JASIŃSKI
Wspólnik
2013-05-11
2021-12-03
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY PREZES SPÓŁKI SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
HENRYKA ELŻBIETA MODRZEJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-12-13
2003-04-02
KAZIMIERZ RYLSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-02
2004-02-19
HUBERT IGNACY ŚWIDERSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-19
2013-05-11
LESZEK RYSZARD JASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-11
2018-05-29
2002-12-13
2003-04-02
"ROLPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-13
2003-04-02
5, NAKLA, 77-127, NAKLA, POLSKA
2003-04-02
2013-05-11
JAGIELOŃSKA, 30, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie