KRS 0000143275
NIP6572335006
REGON29117925200000
NazwaŚWIĘTOKRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaŚWIĘTOKRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 12 gru 2002 (22 lata temu) 12 gru 2002
Data usunięcia 13 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHĘCIŃSKA, 16, KIELCE, 25-020, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4544A MALOWANIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHGRZEGORZ BRZEZIŃSKI
Wspólnik
2002-12-12
2019-06-13
2.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300.000,00 ZŁ
EUGENIUSZ CICHOŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-12
2005-08-30
WŁADYSŁAW GROCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-12
2005-08-30
WŁADYSŁAW ŁOBODA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-12
2010-03-25
SŁAWOMIR HENRYK STASIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-30
2010-03-25
LESZEK CZESŁAW WROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-30
2010-03-25
WIESŁAWA BANASIK
Członek Organu Nadzoru
2010-03-25
2019-06-13
ANDRZEJ LECH SIMLA
Członek Organu Nadzoru
2010-03-25
2019-06-13
WŁODZIMIERZ KRZYSZTOF CICHOŃ
Członek Organu Nadzoru
2010-03-25
2019-06-13
JAN MŁYNARCZYK
Powiernik
2009-05-29
2019-06-13
JAN MŁYNARCZYK
ZARZĄDCA
2006-10-05
2009-05-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZYNNOŚCI PRAWNE W IMIENIU SPÓŁKI WYKONUJĄ: A) PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI - SAMODZIELNIE B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
GRZEGORZ BRZEZIŃSKI
PREZES
2002-12-12
2010-03-25
ADAM BARCHAN
PREZES ZARZĄDU
2010-03-25
2019-06-13
2002-12-12
2012-11-12
ŚWIĘTOKRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-12
2003-08-21
ŚW. LEONARDA, 2, KIELCE, 25-311, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie