KRS 0000073434
NIP6570387559
REGON00068452400000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KIELCE - DYMINY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZA PRODUKCYJNA KIELCE - DYMINY
Data rejestracji 15 gru 2001 (23 lata temu) 15 gru 2001
Data usunięcia 20 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres POSŁOWICKA, 1, KIELCE, 25-145, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2811A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2862Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2873Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTULI LEKKICHOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2874Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2932A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #2952A PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJHANICZNYCHE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2956A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5166Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄJAROSŁAW BERA
Likwidator
2009-12-02
2018-11-20
JAN MŁYNARCZYK
Likwidator
2010-08-31
2018-11-20
MARIAN HENRYK STACHURA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-21
2009-12-02
STANISŁAW SITARSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-21
2018-11-20
KAZIMIERZ STANISŁAW BIESAGA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-21
2009-12-02
STANISŁAW CZESŁAW ZYZ
Członek Organu Nadzoru
2007-06-21
2009-12-02
EDWARD WOJCIECH ŻARNOWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-21
2018-11-20
BARBARA BIERNACKA
Członek Organu Nadzoru
2009-12-02
2018-11-20
MARIAN MIECZYSŁAW SOCHA
Członek Organu Nadzoru
2009-12-02
2018-11-20
WALDEMAR BERNACKI
Członek Organu Nadzoru
2009-12-02
2018-11-20
TADEUSZ GIEŁŻECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-15
2007-06-21
MARIAN SOCHA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-15
2007-06-21
JAN MŁYNARCZYK
Powiernik
2010-08-31
2018-11-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
ZBIGNIEW OLESIŃSKI
PREZES
2001-12-15
2008-12-17
WIESŁAW BOGULAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-15
2008-12-17
WALDEMAR BERNACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-15
2007-06-21
BARBARA BIERNACKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-21
2009-12-02
MARIAN MIECZYSŁAW SOCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-17
2009-12-02
2001-12-15
2009-12-02
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KIELCE - DYMINY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie