KRS 0000142421
REGON35658605600000
NazwaKANCELARIA CONSUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKANCELARIA CONSUL
Data rejestracji 12 gru 2002 (22 lata temu) 12 gru 2002
Data usunięcia 06 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, -, KRAKÓW, -, -, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6521Z LEASING FINANSOWY #7440Z REKLAMA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #6220Z POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #746 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #747 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9132Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POLITYCZNYCH #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMAGDALENA ALEKSANDRA JABŁOŃSKA
Wspólnik
2002-12-12
2003-01-14
TRZY UDZIAŁY PO 10.000,00 PLN KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 PLN - TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH
TOMASZ JABŁOŃSKI
Wspólnik
2002-12-12
2017-10-06
6 (SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10.000 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁ
KINGA JOANNA BITTNER
Wspólnik
2003-01-14
2003-08-28
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 10000 ZŁ.
PAULINA SŁAPAK ŚLIWA
Prokurent
2002-12-12
2003-01-14
SAMOISTNA
TOMASZ JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-23
2014-01-30
KINGA BITTNER
Członek Organu Nadzoru
2004-09-23
2005-06-09
WOJCIECH KAZBERUK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-23
2005-06-09
PIOTR WŁUDARZ
Członek Organu Nadzoru
2004-09-23
2005-06-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
TOMASZ JABŁOŃSKI
PREZES
2002-12-12
2004-09-23
MICHAŁ ANDRZEJ ŚMIAŁOWSKI
WICEPREZES
2002-12-12
2003-01-14
ARTUR TADEUSZ KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-23
2005-06-09
2002-12-12
2004-09-23
RETORYKA, 7, KRAKÓW, 31-108, KRAKÓW, POLSKA
2004-09-23
2004-10-06
PRZY RONDZIE, 60, KRAKÓW, 30-960, KRAKÓW, POLSKA
2004-10-06
2013-04-25
PRZY RONDZIE, 6, KRAKÓW, 30-960, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie