KRS 0000142389
NIP5730211143
REGON00276496000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY "OŚWIATA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACY "OŚWIATA"
Data rejestracji 11 gru 2002 (22 lata temu) 11 gru 2002
Data usunięcia 29 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. KAWIA, 4/16, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@KURSY-CZESTOCHOWA.PL
Dane podatkowe
NIP 5730211143
data rejestracji 20 gru 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANDRZEJ JAN REDLICH
Likwidator
2016-10-05
2017-03-20
ANDRZEJ JAN REDLICH
Likwidator
2020-07-13
2021-01-29
JACEK PIOTR KĄDZIOŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2018-08-24
LIDIA MARIA TOMCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2021-01-29
JERZY JANUSZ KORN
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2021-01-29
HANNA JANINA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2021-01-29
ANDRZEJ STANISŁAW GRZYB
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2021-01-29
ANNA MARIA NOWAK DŁUGOŁĘCKA
Członek Organu Nadzoru
2018-08-24
2021-01-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB W RAZIE JEGO NIEOBECNOŚCI PEŁNOMOCNIK
BOGUSŁAW WŁODZIMIERZ PUCH
PREZES ZARZĄDU
2002-12-11
2003-09-10
ANDRZEJ JAN REDLICH
ZASTĘPCA PREZESA
2002-12-11
2003-09-10
ANDRZEJ JAN REDLICH
PREZES ZARZĄDU
2003-09-10
2016-10-05
ANNA MARIA NOWAK DŁUGOŁĘCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-11
2003-09-10
ANDRZEJ JAN REDLICH
PREZES ZARZĄDU
2017-03-20
2020-07-13
2002-12-11
2016-10-05
SPÓŁDZIELNIA PRACY "OŚWIATA"
2016-10-05
2017-03-20
SPÓŁDZIELNIA PRACY "OŚWIATA" W LIKWIDACJI
2002-12-11
2016-12-19
FARADAYA, 31, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Rozwój umiejętności menedżerskich skutecznym elementem walki konkurencyjnej
1 427 942,40 zł
842 728,03 zł
Rozwój zasobów ludzkich
2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Europejski Fundusz Społeczny
2004 - 2006
Więcej informacjiWysoka jakość usług gwarancją rozwoju firmy
1 185 868,06 zł
726 845,06 zł
Rozwój zasobów ludzkich
2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Europejski Fundusz Społeczny
2004 - 2006
Więcej informacjiAktywizacja zawodowa osób niepełnopsrawnych
1 541 930,80 zł
1 310 641,18 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie