KRS 0000142279
NIP9671154203
REGON09307548000000
Nazwa"ZENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZENTRUM
Data rejestracji 04 gru 2002 (22 lata temu) 04 gru 2002
Data usunięcia 09 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSKA, 15, BYDGOSZCZ, 85-005, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 650000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMIKOŁAJ SZYMON SZRAJER
Wspólnik
2006-06-19
2020-11-09
380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 190.000 ZŁ W WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z PAULINĄ KINGĄ SZRAJER
PAULINA KINGA SZRAJER
Wspólnik
2006-06-19
2020-11-09
380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 190.000 ZŁ W WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z MIKOŁAJEM SZYMONEM SZRAJER
MIROSŁAW PIOTR SZRAJER
Wspólnik
2002-12-04
2006-06-19
ILOŚĆ - 380 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ - 190.000 PLN
JAROSŁAW RYSZARD PIASKOWSKI
Wspólnik
2002-12-04
2003-08-22
76 UDZIAŁÓW; 38000 PLN
BOGDAN ANTONI CICHY BRANDT
Wspólnik
2002-12-04
2003-08-22
38 UDZIAŁÓW; 19000 PLN
MARCIN MURAWSKI
Wspólnik
2005-06-27
2006-05-08
920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 460.000 PLN
Wspólnik
2006-05-08
2020-11-09
920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 460.000 PLN
09039596500000
WŁODZIMIERZ ARKADIUSZ SZRAJER
Prokurent
2003-08-22
2020-11-09
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST SAMOISTNA A PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
JAROSŁAW RYSZARD PIASKOWSKI
PREZES
2002-12-04
2003-08-22
TOMASZ TOMASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-09-22
2020-11-09
MARCIN WOJCIECH MURAWSKI
WICEPREZES
2002-12-04
2003-08-22
MARCIN WOJCIECH MURAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-22
2005-01-13
SŁAWOMIR JAN ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-01-13
2005-09-22
2002-12-04
2020-11-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-04
2020-11-09
"ZENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-04
2020-11-09
GDAŃSKA, 15, BYDGOSZCZ, 85-005, BYDGOSZCZ, POLSKA
2002-12-04
2020-11-09
5530A - RESTAURACJE
2002-12-04
2020-11-09
5530B - POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2002-12-04
2020-11-09
5540Z - BARY
2002-12-04
2020-11-09
5552Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
2002-12-04
2020-11-09
9234Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA (TO JEST ORGANIZACJA KONCERTÓW)
2002-12-04
2020-11-09
7413Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2002-12-04
2020-11-09
7440Z - REKLAMA
2002-12-04
2020-11-09
6024A - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI
2002-12-04
2020-11-09
6024B - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
2002-12-04
2020-11-09
2225Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie