KRS 0000141649
NIP6222474434
REGON25155272000000
NazwaSTOWARZYSZENIE KULTURALNO-EDUKACYJNE OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZACHODNI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKULTURALNO-EDUKACYJNE OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZACHODNI
Data rejestracji 03 gru 2002 (22 lata temu) 03 gru 2002
Data usunięcia 28 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres GENERAŁA JÓZEFA BEMA, 30, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.DOROTA HELENA GĄSIOR
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2007-03-26
EWA ANNA BARTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2007-03-26
2010-11-10
BOGNA BARBARA ROSZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-03-26
2012-01-09
ANDRZEJ BARANIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-03-26
2022-07-12
ILONA KATARZYNA SPALENIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2007-03-26
MARIA WANDA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2007-03-26
AURELIA MARIA PACZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-11-10
2012-01-09
BEATA TERESA WITCZAK
Członek Organu Nadzoru
2012-01-09
2022-07-12
JAROSŁAW ANDRZEJ GRABAREK
Członek Organu Nadzoru
2012-01-09
2022-07-12
RYSZARD WOJCIECH CZAPRACKI
Likwidator
2022-07-12
2023-06-28
MARZENA MARIA CZAPRACKA
Likwidator
2022-07-12
2023-06-28
MARIUSZ BOGDAN NOWAK
Likwidator
2022-07-12
2023-06-28
JAKUB JAN ADAMCIO
Likwidator
2022-07-12
2023-06-28
MARTYNA BARBARA LIPKE GAWRONEK
Likwidator
2022-07-12
2023-06-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W JEGO IMIENIU JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA LUB INNEGO UPOWAŻNIONEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
BEATA TERESA WITCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-26
2010-11-10
EWA ANNA BARTCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-10
2016-08-24
MICHAŁ KAROL WACHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-26
2022-07-12
RADOSŁAW TORZYŃSKI
PREZES
2002-12-03
2005-03-09
RADOSŁAW TORZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-09
2007-03-26
RYSZARD WOJCIECH CZAPRACKI
WICEPREZES
2002-12-03
2005-03-09
RYSZARD WOJCIECH CZAPRACKI
SKARBNIK
2005-03-09
2016-08-24
RYSZARD WOJCIECH CZAPRACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-24
2022-07-12
MARTYNA BARBARA LIPKE-GAWRONEK
SEKRETARZ
2002-12-03
2019-07-26
MARIUSZ MAREK GĄSIOR
SKARBNIK
2002-12-03
2005-03-09
2002-12-03
2022-07-12
STOWARZYSZENIE KULTURALNO-EDUKACYJNE OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZACHODNI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie