KRS 0000141540
REGON93283866400000
Nazwa"GSAG SIECHNICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGSAG SIECHNICE
Data rejestracji 29 lis 2002 (22 lata temu) 29 lis 2002
Data usunięcia 31 lip 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIOSENNA, 7, SIECHNICE, 55-011, SIECHNICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #45 BUDOWNICTWO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #744 REKLAMA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEGMINA ŚWIĘTA KATARZYNA
Wspólnik
2002-11-29
2006-07-31
50 (SŁOWNIE:PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 1.000,00ZŁ (SŁOWNIE:JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00ZŁ (SŁOWNIE:PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
931935129
EWA DOROTA JARUS
Likwidator
2005-09-20
2006-07-31
EDWARD BIELEC
Członek Organu Nadzoru
2002-11-29
2006-07-31
LESZEK PIECYK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-29
2004-05-28
GRZEGORZ ROMAN
Członek Organu Nadzoru
2002-11-29
2006-07-31
JAN WITKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-28
2006-07-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZBIGNIEW SIEJA
PREZES ZARZĄDU
2002-11-29
2004-05-28
LESZEK PIECYK
PREZES ZARZĄDU
2004-05-28
2005-09-20
2002-11-29
2005-09-20
"GSAG SIECHNICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie