KRS 0000141243
NIP7772685697
REGON63441262500000
NazwaINTEVA PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTEVA PRODUCTS POLAND
Data rejestracji 28 lis 2002 (22 lata temu) 28 lis 2002
Data usunięcia 17 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁOWĘCIŃSKA, 27A, JASIN, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIINTEVA PRODUCTS FRANCE SAS
Wspólnik
2002-11-28
2018-01-17
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁOTYCH
PETR ČERNÝ
Likwidator
2017-01-19
2018-01-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
GUY LEMOINE
PREZES ZARZĄDU
2002-11-28
2004-11-24
LIBOR JANAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-13
2013-09-02
RICHARD FISER
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-13
2005-01-05
ROBERT STANLEY MARTY
PREZES
2004-11-24
2006-08-16
PIOTR JAROSŁAW WĘGLARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-05
2012-10-23
DEBORAH HENDERSON
PREZES ZARZĄDU
2006-08-16
2008-05-14
AZIZ AGHILI
PREZES ZARZĄDU
2008-05-14
2008-12-16
JOHN ALLEN CRABLE
PREZES ZARZĄDU
2008-12-16
2011-05-13
WILLIAM HANNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-28
2017-01-19
NICHOLAS ROBERT PEARSON
PREZES ZARZĄDU
2011-05-13
2012-06-13
2002-11-28
2011-02-28
"ARVINMERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-02-28
2017-01-19
INTEVA PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-28
2013-02-11
ŁOWĘCIŃSKA, 30, JASIN, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie