KRS 0000139409
NIP6260004742
REGON00049712400000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM
Data rejestracji 22 lis 2002 (22 lata temu) 22 lis 2002
Data usunięcia 14 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KRAWIECKA, 4, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6260004742
data rejestracji 01 paź 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 paź 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKKARINA MAGDALENA WITCZAK
Pełnomocnik
2008-01-31
2008-09-09
OGÓLNE PEŁNOMOCNICTWO UPOWAŻNIA DO SAMODZIELNEGO (Z ZASTRZEŻENIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH PONIŻEJ) SKŁADANIA W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO BYTOM OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH WCHODZĄCYCH W ZAKRES DZIAŁANIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO BYTOM. W ODNIESIENIU DO OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST DZIAŁANIE Z DRUGĄ UPEŁNOMOCNIONA DO TEGO OSOBĄ.
MIROSŁAWA ELŻBIETA BARON
Pełnomocnik
2008-01-31
2011-09-08
SZCZEGÓLNE PEŁNOMOCNICTWO UPOWAŻNIA DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZANIEM ROZRACHUNKÓW MIĘDZYBANKOWYCH ORAZ GOSPODARKĄ WŁASNĄ BANKU. W ODNIESIENIU DO OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNE Z DRUGĄ UPEŁNOMOCNIONĄ OSOBĄ
EWA MAJEK
Pełnomocnik
2008-09-09
2012-10-17
OGÓLNE PEŁNOMOCNICTWO UPOWAŻNIA DO SAMODZIELNEGO (Z ZASTRZEŻENIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH PONIŻEJ) SKŁADANIA W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO BYTOM OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH WCHODZĄCYCH W ZAKRES DZIAŁANIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO BYTOM. W ODNIESIENIU DO OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNE Z DRUGĄ UPEŁNOMOCNIONĄ DO TEGO OSOBĄ.
GERTRUDA BANASZKIEWICZ
Pełnomocnik
2014-11-06
2020-07-14
OGÓLNE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO BYTOM Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU PRZY CZYNNOŚCIACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO BYTOM I NIE ZASTRZEŻONYCH DO DECYZJI ZARZĄDU BANKU, ŁĄCZNIE Z DRUGĄ DO TEGO UPOWAŻNIONĄ OSOBĄ; SAMODZIELNEGO PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW NIE STANOWIĄCYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO BYTOM.
ANNA MARIA DUBIEL
Pełnomocnik
2012-10-17
2014-11-06
OGÓLNE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO BYTOM Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU PRZY CZYNNOŚCIACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO BYTOM I NIE ZASTRZEŻONYCH DO DECYZJI ZARZĄDU BANKU, ŁĄCZNIE Z DRUGĄ DO TEGO UPOWAŻNIONĄ OSOBĄ; SAMODZIELNEGO PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW NIE STANOWIĄCYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO BYTOM W BYTOMIU.
WIESŁAWA CAŁA
Członek Organu Nadzoru
2014-11-06
2020-07-14
MARIAN AUGUSTYN CIEŚLA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2007-09-11
JERZY STANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2007-09-11
MARIANNA LONGINA JANUSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2007-09-11
ALEKSANDRA KATARZYNA ŻUŁTASZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2020-07-14
JERZY ZRAJKO
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2007-09-11
PIOTR STANISŁAW LEDWOCH
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2020-07-14
DARIUSZ KAZIMIERZ BLACHNICKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-11
2020-07-14
MARIUSZ DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-11
2010-08-27
MICHALINA RYMEK
Członek Organu Nadzoru
2010-08-27
2020-07-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST.1 USTAWY PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
WOJCIECH JERZY LEWANDA
PREZES ZARZĄDU
2002-11-22
2020-07-14
IRENA KANIOWSKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-11-22
2008-09-09
EWA MAJEK
CZŁONEK ZARZĄDU DS.FINANSOWO-KSIĘGOWYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2012-10-17
2020-07-14
IRENA EMILIA TREFON
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-22
2010-08-27
WACŁAW TOMASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-22
2010-08-27
KARINA MAGDALENA WITCZAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
2008-09-09
2009-10-22
MARIA SZCZEPAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH
2010-08-27
2020-07-14
KARINA MAGDALENA WITCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
2009-10-22
2012-10-17
2002-11-22
2004-06-09
BANK SPÓŁDZIELCZY W BYTOMIU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie