KRS 0000088088
REGON27381016700000
NazwaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "S.B.S." SPÓŁKA JAWNA DANUTA STYCH,JAN ŚMIAŁEK
Krótka nazwaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "S.B.S." DANUTA STYCH,JAN ŚMIAŁEK
Data rejestracji 05 lut 2002 (23 lata temu) 05 lut 2002
Data usunięcia 26 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ARKI BOŻKA, 3, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #3612Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MEBLI W TYM W OBROCIE Z ZAGRANICĄ #3613Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4541Z TYNKOWANIE #4544A MALOWANIE #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOEDWARD PAWEŁ BABIS
Wspólnik
2002-02-05
2006-04-27
JAN WIKTOR ŚMIAŁEK
Wspólnik
2002-02-05
2017-10-26
DANUTA BARBARA STYCH
Wspólnik
2002-02-05
2017-10-26
ANDRZEJ EDWARD STYCH
Prokurent
2002-02-05
2017-10-26
PROKURA DO DOKONYWANIA JEDNOOSOBOWO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, PRZED URZĘDAMI, FIRMAMI I BANKIEM. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, PRZED URZĘDAMI, FIRMAMI I BANKIEM.
JAN WIKTOR ŚMIAŁEK
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-05
2017-10-26
EDWARD PAWEŁ BABIS
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-05
2006-04-27
DANUTA BARBARA STYCH
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-05
2017-10-26
2002-02-05
2006-04-27
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "S.B.S." SPÓŁKA JAWNA EDWARD BABIS, DANUTA STYCH, JAN ŚMIAŁEK
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie