KRS 0000139172
NIP6762166481
REGON35721523800000
NazwaFASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFASHION
Data rejestracji 25 lis 2002 (22 lata temu) 25 lis 2002
Data usunięcia 25 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RZEMIEŚLNICZA, 1, KRAKÓW, 30-363, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #55 HOTELE I RESTAURACJE #45 BUDOWNICTWO #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #744 REKLAMA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANASTANISŁAW BUJAS
Wspólnik
2002-11-25
2004-09-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400 000,00 ZŁ
ROBERT HENRYK BARYŁKA
Wspólnik
2004-09-13
2007-05-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000 ZŁ
OLEKSANDR ISHCHENKO
Wspólnik
2007-05-30
2024-06-25
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 136.000,00 ZŁ (STO TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁ)
DMYTRO PAVALAKI
Wspólnik
2007-05-30
2024-06-25
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 132.000,00 ZŁ (STO TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE ZŁ)
RAFAŁ PIOTR SOLARZ
Wspólnik
2007-05-30
2024-06-25
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 132.000,00 ZŁ (STO TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE ZŁ)
MONIKA MARIA HALAMA
Prokurent
2005-01-28
2007-05-30
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI CZLONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ BUJAS
PREZES ZARZĄDU
2002-11-25
2004-09-13
ROBERT HENRYK BARYŁKA
PREZES ZARZĄDU
2004-09-13
2007-05-30
JANUSZ KUREK
PREZES
2007-05-30
2024-06-25
2002-11-25
2004-01-23
AL. K. E. N., 97, WARSZAWA, 02-777, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie