KRS 0000138906
NIP9511775959
REGON01264594000000
Nazwa"BB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"BB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 18 lis 2002 (22 lata temu) 18 lis 2002
Data usunięcia 19 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MSZCZONOWSKA, 33/35, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAWspólnik
2002-11-18
2017-08-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
43087637000000
Wspólnik
2017-08-03
2018-02-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
00132632400000
Wspólnik
2018-02-26
2018-12-19
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
12277440200000
AGNIESZKA GÓRECKA
Likwidator
2018-07-12
2018-12-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ POZOSTAŁYM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM
JACEK JERZY KOSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-18
2015-05-29
JACEK JERZY KOSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-29
2016-01-29
AGNIESZKA GÓRECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-18
2015-05-29
AGNIESZKA GÓRECKA
PREZES ZARZĄDU
2015-05-29
2018-07-12
2002-11-18
2018-07-12
"BB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie