KRS 0000138839
REGON00802067000000
Nazwa"BIOFROST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIOFROST
Data rejestracji 12 lis 2002 (22 lata temu) 12 lis 2002
Data usunięcia 07 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ., ., KAŃCZUGA, ., ., POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOBOGUSŁAW JERZY BEDNARZ
Wspólnik
2002-11-12
2016-10-07
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ.
JERZY SZCZEPAN NAJMOŁA
Wspólnik
2002-11-12
2016-10-07
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ.
BANK A.S. Z SIEDZIBĄ W JIHLAVA - REPUBLIKA CZESKA
Wspólnik
2003-01-03
2016-10-07
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ.
BOGUSŁAW JERZY BEDNARZ
Prokurent
2003-01-03
2016-10-07
PROKURA SAMOISTNA
JERZY SZCZEPAN NAJMOŁA
Prokurent
2003-01-03
2016-10-07
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
BOGUSŁAW JERZY BEDNARZ
PREZES ZARZĄDU
2002-11-12
2003-01-03
JELENA KOVAROVA
PREZES ZARZĄDU
2003-01-03
2016-10-07
2002-11-12
2014-09-10
POLNA, 31, KAŃCZUGA, 37-220, KAŃCZUGA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie