KRS 0000138107
REGON19281058900000
NazwaFUNDACJA KULTURY "MŁODE MIASTO"
Krótka nazwaKULTURY "MŁODE MIASTO"
Data rejestracji 05 lis 2002 (22 lata temu) 05 lis 2002
Data usunięcia 29 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres DOKI, 1, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPrzedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego. Odpłatna działalność statutowa. (4)
#7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #923 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁAKARINA MARIA SZYMAŃSKA
Likwidator
2009-05-07
2009-09-29
JOLANTA MARIA WIĘCKOWSKA
Likwidator
2009-05-07
2009-09-29
BARBARA EWA SULEWSKA GORGOL
Likwidator
2009-05-07
2009-09-29
JOANNA MARIA MĘDRZECKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2009-09-29
KATARZYNA MAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2009-09-29
DANUTA MARIA ATLAS GRAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2009-09-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
JOLANTA MARIA WIĘCKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-11-05
2009-05-07
PRZEMYSŁAW ARTUR PASZKOWSKI
WICE PREZES
2002-11-05
2003-11-19
ROBERT HUBERT USEWICZ
WICE PREZES
2002-11-05
2003-11-19
BARBARA EWA SULEWSKA GORGOL
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-19
2009-05-07
KARINA MARIA SZYMAŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-19
2009-05-07
2002-11-05
2009-05-07
FUNDACJA KULTURY "MŁODE MIASTO"
2002-11-05
2003-11-19
DOKI, 1, GDAŃSK, 80-863, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie