KRS 0000137538
NIP7271008164
REGON47095963200000
NazwaKLUB SPORTOWY "PIOTRCOVIA" SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaKLUB SPORTOWY "PIOTRCOVIA" SPORTOWA
Data rejestracji 30 paź 2002 (22 lata temu) 30 paź 2002
Data usunięcia 20 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres 3, GUTÓW MAŁY, 97-306, GRABICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 110000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (49)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #03 RYBACTWO #08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #80 EDUKACJA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJKAZIMIERZ JAN ĆWIKŁA
Prokurent
2002-10-30
2010-06-18
SAMOISTNA
JACEK TOMASZ WOJTCZAK
Prokurent
2002-10-30
2008-02-25
SAMOISTNA
MARZANNA DOROTA PTAK
Prokurent
2006-07-24
2010-06-18
SAMOISTNA
ALBERT JÓZEF PTAK
Prokurent
2010-06-18
2012-11-20
SAMOISTNA
JACEK ADAM PTAK
Prokurent
2010-06-18
2012-11-20
SAMOISTNA
DAWID PTAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2012-11-20
JACEK ADAM PTAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2003-09-10
EDWARD ŚPIEWAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2003-09-10
BOGDAN MIGDAŁ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-10
2012-11-20
MAREK WŁADYSŁAW ŁOPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-10
2008-02-25
JACEK PTAK
Członek Organu Nadzoru
2006-01-18
2012-11-20
TERESA JACOŃ
Członek Organu Nadzoru
2008-02-25
2012-11-20
ANTONI PTAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2006-01-18
AGNIESZKA ANNA PTAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2012-11-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: A) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU B) CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
MAREK WŁADYSŁAW ŁOPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-30
2003-09-10
KONRAD INDRASZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-09-10
2007-01-29
JAN NYKIEL
PREZES ZARZĄDU
2007-01-29
2009-12-07
KAZIMIERZ WALENTY SZCZĘSNY
PREZES ZARZĄDU
2009-12-07
2010-05-10
ADAM RUDECKI
PREZES ZARZĄDU
2010-05-10
2012-11-20
MAREK WŁADYSŁAW ŁOPIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-18
2012-11-20
2002-10-30
2003-09-10
"ŁKS-PTAK" SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
2002-10-30
2003-09-10
AL. UNII, 2, ŁÓDŹ, 94-020, ŁÓDŹ, POLSKA
2003-09-10
2008-05-23
SIKORSKIEGO, 5, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie