KRS 0000136660
NIP5470048633
REGON00035462000000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Krótka nazwaGMINNA PRACY "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 25 paź 2002 (22 lata temu) 25 paź 2002
Data usunięcia 21 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres RYNEK, 13, WILAMOWICE, 43-330, WILAMOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETAGNIESZKA SYLWIA CIEŚLAK
Pełnomocnik
2007-10-03
2017-12-21
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM
BEATA BUJAREK
Pełnomocnik
2007-10-03
2017-12-21
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM
ANTONI MACIEJ GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2017-12-21
KAZIMIERZ BRONISŁAW CHOWANIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2017-12-21
STANISŁAW DANEK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2006-05-13
KATARZYNA ANIELA ZEJMA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2017-12-21
ZOFIA HELENA TREMBLA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2006-05-13
JANINA KATARZYNA FOKS
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2006-05-13
ALEKSANDRA NIKIEL
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2017-12-21
MIECZYSŁAW BILCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2017-12-21
ANNA KUBICZEK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-13
2014-05-13
JADWIGA CZYRPAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2017-12-21
AGNIESZKA SYLWIA CIEŚLAK
Prokurent
2007-09-11
2007-10-03
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM
BEATA BUJAREK
Prokurent
2007-09-11
2007-10-03
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PREZES ORAZ PEŁNOMOCNIK, ALBO DWAJ PEŁNOMOCNICY.
JÓZEF GAWLIK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-25
2017-12-21
STANISŁAWA KUDŁACIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-25
2004-10-12
KRYSTYNA ZEJMA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-25
2004-10-12
2002-10-25
2017-05-30
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie