KRS 0000136346
REGON83131223600000
NazwaZAKŁAD PRODUKCJI ARMATURY "TASTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD PRODUKCJI ARMATURY "TASTA"
Data rejestracji 23 paź 2002 (22 lata temu) 23 paź 2002
Data usunięcia 01 wrz 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HANDLOWA, 8, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANESTANISŁAW DZIKI
Likwidator
2004-02-24
2004-09-01
JERZY LUCJUSZ JANIK
Wspólnik
2002-10-23
2004-09-01
29 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 14.500,00 PLN
ZBIGNIEW JANIK
Wspólnik
2002-10-23
2004-09-01
29 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 14.500,00 PLN
STANISŁAW DZIKI
Wspólnik
2002-10-23
2004-09-01
23 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 11.500,00 PLN
ROMAN WYDRA
Wspólnik
2002-10-23
2004-09-01
10 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 5.000,00 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO 3 (TRZECH) CZŁONKÓW ZARZĄDU POWOŁANYCH PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. W SPÓŁCE MOŻE BYĆ POWOŁANY PREZES I CZŁONKOWIE ZARZĄDU, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO FUNKCJĘ ZARZĄDU SPÓŁKI SPRAWOWAŁ BĘDZIE PREZES ZARZĄDU.
CZESŁAW LEŚ
PREZES ZARZĄDU
2002-10-23
2003-02-21
STANISŁAW DZIKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-21
2004-02-24
2002-10-23
2004-02-24
ZAKŁAD PRODUKCJI ARMATURY "TASTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie