KRS 0000134742
NIP5370001170
REGON00035627000000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JANOWIE PODLASKIM W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JANOWIE PODLASKIM
Data rejestracji 11 paź 2002 (22 lata temu) 11 paź 2002
Data usunięcia 20 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PLAC PARTYZANTÓW, 1, JANÓW PODLASKI, 21-505, JANÓW PODLASKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLINALICJA HARKO
Likwidator
2017-01-05
2017-10-20
ADOLF KOROLCZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2009-09-18
MIKOŁAJ ABRAMCZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2017-10-20
TADEUSZ PISARUK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2017-10-20
EUGENIUSZ MISIEJUK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2016-10-13
BOŻENNA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2009-09-18
JÓZEFA FLORCZAK
Członek Organu Nadzoru
2009-09-18
2013-08-26
JANINA SZYSZKA
Członek Organu Nadzoru
2009-09-18
2017-10-20
TADEUSZ WACŁAW CARUK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2017-10-20
TADEUSZ KAPŁAN
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2017-10-20
JADWIGA ROSA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2017-10-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
ALICJA HARKO
PREZES
2002-10-11
2017-01-05
ANATOL MURAWSKI
V-CE PREZES D/S OBROTU ROLNEGO
2002-10-11
2015-04-30
MIROSŁAWA MAKSYMIUK
CZŁONEK
2002-10-11
2017-01-05
TERESA WIESŁAWA CHILKIEWICZ
SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-30
2017-01-05
2002-10-11
2017-01-05
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie