KRS 0000134708
NIP5370008717
REGON00057260100000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W KORNICY
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W KORNICY
Data rejestracji 14 paź 2002 (22 lata temu) 14 paź 2002
Data usunięcia 03 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 227, STARA KORNICA, 08-205, KORNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5370008717
data rejestracji 01 sie 2010
status Zwolniony
92193016952014803500000001
BPSSA I Oddział w Lublinie
ul. Mieczysława Karłowicza 4 20-027 Lublin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEPRZEMYSŁAW GERESZ
Beneficjent
JOLANTA TERESA ILCZUK
Beneficjent
DARIUSZ SZCZEPAN MELECH
Beneficjent
PRZEMYSŁAW GERESZ
zgłaszający - członek zarządu
EWA MARIA ROZUMSKA
Pełnomocnik
2014-01-20
2019-02-08
PEŁNOMOCNIK UMOCOWANY JEST DO PODEJMOWANIA DECYZJI ŁĄCZNIE Z DRUGĄ UPOWAŻNIONĄ OSOBĄ W SPRAWACH: 1) OTWIERANIA I LIKWIDACJI RACHUNKÓW BANKOWYCH, 2) WYDAWANIA KART PŁATNICZYCH I KART BANKOMATOWYCH, 3) UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ŁĄCZNIE Z DRUGĄ UPOWAŻNIONĄ OSOBĄ DO KWOT NIE PRZEKRACZAJĄCYCH 50.000,00 ZŁ Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE ŁĄCZNE ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁOWE KREDYTÓW JEDNEJ OSOBY (PODMIOTU) W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KORNICY NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 200.000,00 ZŁ.
MAGDALENA JOANNA ROZUMSKA
Pełnomocnik
2014-01-20
2019-02-08
PEŁNOMOCNIK UMOCOWANY JEST DO PODEJMOWANIA DECYZJI ŁĄCZNIE Z DRUGĄ UPOWAŻNIONĄ OSOBĄ W SPRAWACH: 1) OTWIERANIA I LIKWIDACJI RACHUNKÓW BANKOWYCH, 2) WYDAWANIA KART PŁATNICZYCH I KART BANKOMATOWYCH.
JÓZEF POPŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-14
2010-05-28
JAN ZALIWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-14
2014-07-04
HENRYK OZIORO
Członek Organu Nadzoru
2002-10-14
2019-04-24
STANISŁAW WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-14
2010-05-28
ROMAN POTIOPA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-14
2014-07-04
ALFRED ŻABOKLICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-14
2010-05-28
MIECZYSŁAW KARWOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-14
2014-07-04
DARIUSZ JAN GUZ
Członek Organu Nadzoru
2010-05-28
2024-07-03
IGNACY ANTONI JANCZUK
Członek Organu Nadzoru
2010-05-28
2024-07-03
STANISŁAW HENRYK MACIEJUK
Członek Organu Nadzoru
2010-05-28
2014-07-04
PRZEMYSŁAW GERESZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
JOLANTA TERESA ILCZUK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
DARIUSZ SZCZEPAN MELECH
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD
ANTONI STANISŁAW RADZIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-14
2006-10-26
STANISŁAW JAN ŁUKASZUK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-10-14
2014-01-20
WIESŁAWA ZYCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-14
2003-07-10
DARIUSZ SZCZEPAN MELECH
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-10
2007-01-26
DARIUSZ SZCZEPAN MELECH
PREZES ZARZĄDU
2007-01-26
2024-07-03
JOLANTA TERESA ILCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-26
2024-07-03
ANTONI ADAM PROKOPIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-20
2017-03-22
PRZEMYSŁAW GERESZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-22
2024-07-03
2002-10-14
2019-02-08
19A, KORNICA, 08-205, KORNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie