KRS 0000078482
NIP5370008433
REGON00057784000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SARNAKACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W SARNAKACH
Data rejestracji 04 sty 2002 (23 lata temu) 04 sty 2002
Data usunięcia 23 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KOLEJOWA, 42, SARNAKI, 08-220, SARNAKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5370008433
data rejestracji 01 sty 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓWMIROSŁAWA MARIANNA ONISZCZUK
Beneficjent
ELŻBIETA MIŁKOWSKA
Beneficjent
MIROSŁAWA MARIANNA ONISZCZUK
zgłaszający - likwidator
ELŻBIETA MIŁKOWSKA
zgłaszający - likwidator
STANISŁAW KORDACZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2018-06-25
WIESŁAW STANISŁAW SIEMIENIUK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2010-07-09
KAZIMIERZ DONAT OBRĘPALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2022-11-23
STANISŁAW JÓZEF ROMANIUK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2019-07-11
ZOFIA GREGORCZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2022-11-23
KAZIMIERZ JAKONIUK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2010-07-09
MIROSŁAW KACPROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-07-11
2022-11-23
ROMAN ONOPIUK
Członek Organu Nadzoru
2019-07-11
2022-11-23
KRZYSZTOF DONAT NOWOSIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2022-11-23
JAN ANTONI HOŁUB
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2010-07-09
ELŻBIETA MIŁKOWSKA
Likwidator
2022-01-25
2022-11-23
MIROSŁAWA MARIANNA ONISZCZUK
Likwidator
2022-01-25
2022-11-23
MIROSŁAWA MARIANNA ONISZCZUK
Beneficjent
LIKWIDATOR SPÓŁDZIELNI
ELŻBIETA MIŁKOWSKA
Beneficjent
LIKWIDATOR SPÓŁDZIELNI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ELŻBIETA MIŁKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-01-04
2022-01-25
MIROSŁAWA MARIANNA ONISZCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-04
2022-01-25
JAN KASPERUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-04
2022-01-25
2002-01-04
2022-01-25
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SARNAKACH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie