KRS 0000133455
NIP6730008098
REGON33002431500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "POB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "POB"
Data rejestracji 02 paź 2002 (22 lata temu) 02 paź 2002
Data usunięcia 08 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIOTRA SKARGI, 3, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAALFRED ZDZISŁAW WRZOSEK
Wspólnik
2002-10-02
2018-10-08
653 UDZIAŁÓW NA WARTOŚĆ 32 650,00ZŁ
STANISŁAW KAZIMIERZ BALIŃSKI
Wspólnik
2002-10-02
2017-08-08
101 (STO JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.050,00ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
MICHAŁ AMBROŻEWICZ
Wspólnik
2005-05-09
2005-08-03
54 (PIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.700,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE SIEDEMSET ZŁOTYCH)
KRYSTYNA BOGUMIŁA BALIŃSKA
Wspólnik
2017-08-08
2017-09-06
101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.050,00 ZŁ
JADWIGA NADZIEJKO
Prokurent
2005-08-03
2018-03-07
SAMOISTNA
ALFRED ZDZISŁAW WRZOSEK
Likwidator
2018-03-07
2018-10-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD JEDNOOSOBOWY (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA), PRZY ZARZĄDZIE TRZYOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: 1)JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA), 2)DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA DWUOSOBOWA)
ALFRED ZDZISŁAW WRZOSEK
PREZES
2002-10-02
2018-03-07
MICHAŁ AMBROŻEWICZ
CZŁONEK
2002-10-02
2005-08-03
MIECZYSŁAW SOSNOWSKI
CZŁONEK
2002-10-02
2005-08-03
2002-10-02
2018-03-07
PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "POB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie