KRS 0000133434
NIP2530031908
REGON33091799300000
Nazwa"ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZŁOCIEŃCU
Krótka nazwa"ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH" W ZŁOCIEŃCU
Data rejestracji 02 paź 2002 (22 lata temu) 02 paź 2002
Data usunięcia 23 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIASKOWA, 4, ZŁOCIENIEC, 78-520, ZŁOCIENIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1351000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #9603Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAGMINA ZŁOCIENIEC
Wspólnik
2002-10-02
2016-08-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.351.000,00 ZŁ
330920618
DANUTA ANNA BRZEMIŃSKA
Prokurent
2002-10-02
2003-08-08
SAMOISTNA
JAN JAKUB RUDY
Prokurent
2003-08-08
2006-12-12
SAMOISTNA
JACEK PAWEŁ PIERECHÓD
Prokurent
2006-12-12
2009-03-12
SAMOISTNA
DANUTA ANNA BRZEMIŃSKA
Prokurent
2009-03-12
2016-08-23
SAMOISTNA
KAROL ADAM KORCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-07
2009-01-19
TADEUSZ STEFEK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-07
2016-08-23
JAN ŁOWKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-01-19
2016-08-23
JAN MIGIELICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2003-08-08
BOGUSŁAW WĘZNEROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2003-08-08
STANISŁAW KAZIMIERZ BALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-08
2005-06-07
STANISŁAW ANDRZEJ JAŚKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-08-08
2005-06-07
MIROSŁAW KACIANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2004-04-16
RYSZARD KUSY
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2003-08-08
PIOTR ANTOŃCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2003-08-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -JEDNOOSOBOWA.
WŁADYSŁAW BŁAŻEJEWICZ
PREZES
2002-10-02
2009-03-12
JACEK PAWEŁ PIERECHÓD
PREZES
2009-03-12
2016-05-25
ANDRZEJ BARTŁOMIEJ BRZEMIŃSKI
PREZES
2016-05-25
2016-08-23
2002-10-02
2004-12-14
PIASKOWA, 1, ZŁOCIENIEC, 78-520, ZŁOCIENIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie