KRS 0000133443
NIP6310101483
REGON00345068900000
NazwaWIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "BUPAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaWIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "BUPAR" W LIKWIDACJI LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 15 lis 2002 (22 lata temu) 15 lis 2002
Data usunięcia 17 gru 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TOSZECKA, 60 K, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (41)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #2952B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4521E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4543B SZTUKATORSTWO #4544A MALOWANIE #4544B SZKLENIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄEWA MARIA STOLARSKA
Wspólnik
2002-11-15
2012-12-17
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
JACEK JAN DZIUBIŃSKI
Wspólnik
2002-11-15
2012-12-17
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.000,00 ZŁ
JAKUB BARTŁOMIEJ STOLARSKI
Wspólnik
2002-11-15
2004-03-30
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5,50;-ZŁ
JACEK JAN DZIUBIŃSKI
Likwidator
2007-01-24
2012-12-17
EWA JURCZAK
Powiernik
2008-05-16
2012-12-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE ZARZĄD SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
MAREK ANTONI STOLARSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-15
2004-03-30
JACEK JAN DZIUBIŃSKI
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2002-11-15
2004-03-30
JACEK JAN DZIUBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-30
2007-01-24
2002-11-15
2007-01-24
WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "BUPAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-24
2010-01-05
WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "BUPAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie