KRS 0000133343
REGON27274727700000
Nazwa"PROMUS-WKS" WYTWÓRNIA KONSTRUKCJI STALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"PROMUS-WKS" WYTWÓRNIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
Data rejestracji 02 paź 2002 (22 lata temu) 02 paź 2002
Data usunięcia 17 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GEN. HALLERA, 18A, RUDA ŚLĄSKA, 41-709, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYWspólnik
2002-10-02
2014-02-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
27052178700000
ANNA ANASTAZJA POWAŁA
Prokurent
2002-10-02
2003-01-06
PROKURA SAMOISTNA
BARBARA ALEKSANDRA CETERA
Likwidator
2003-01-06
2014-02-17
WALERIAN WIORA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2014-02-17
STANISŁAW MARIAN ŻUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2014-02-17
MACIEJ WIORA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2014-02-17
JACEK WALUŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2014-02-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
RYSZARD MORAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-02
2003-01-06
2002-10-02
2003-01-06
"PROMUS-WKS" WYTWÓRNIA KONSTRUKCJI STALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie