KRS 0000133078
REGON25157697800000
NazwaSPORTOWO INWESTYCYJNE STOWARZYSZENIE GMINY OPATÓWEK - SZANSA 2004
Krótka nazwaSPORTOWO INWESTYCYJNE GMINY OPATÓWEK - SZANSA 2004
Data rejestracji 21 paź 2002 (22 lata temu) 21 paź 2002
Data usunięcia 18 paź 2010 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres 3, CHEŁMCE, 62-871, CHEŁMCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAKATARZYNA BEATA PETYNIA
Likwidator
2010-04-15
2010-10-18
JAROSŁAW BUDKA
Likwidator
2010-04-15
2010-10-18
BARBARA IZABELA ŁUCZAK
Likwidator
2010-04-15
2010-10-18
JOLANTA PRZYBYŁ
Likwidator
2010-04-15
2010-10-18
ANDRZEJ JAN WIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-21
2010-10-18
JAN WOLF
Członek Organu Nadzoru
2002-10-21
2010-10-18
ANNA BARBARA MOKRZYCKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-21
2010-10-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA Z ZASTRZEŻENIEM § 28 UST. 2 STATUTU. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE ZE SKARBNIKIEM.
EWA TUREK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-21
2010-04-15
JAROSŁAW BUDKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-21
2010-04-15
KATARZYNA BEATA PETYNIA
SEKRETARZ ZARZĄDU
2002-10-21
2010-04-15
MARIA JOLANTA JARYCH
SKARBNIK ZARZĄDU
2002-10-21
2010-04-15
BARBARA IZABELA ŁUCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-21
2010-04-15
2002-10-21
2010-10-18
STOWARZYSZENIE
2002-10-21
2010-10-18
SPORTOWO INWESTYCYJNE STOWARZYSZENIE GMINY OPATÓWEK - SZANSA 2004
2002-10-21
2010-10-18
3, CHEŁMCE, 62-871, CHEŁMCE, POLSKA
2002-10-21
2010-10-18
2211Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
2002-10-21
2010-10-18
2212Z - WYDAWANIE GAZET
2002-10-21
2010-10-18
2213Z - WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
2002-10-21
2010-10-18
2214Z - WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
2002-10-21
2010-10-18
2215Z - PROWADZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ
2002-10-21
2010-10-18
5211Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2002-10-21
2010-10-18
5225Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH
2002-10-21
2010-10-18
5530B - PROWADZENIE POZOSTAŁYCH PLACÓWEK GASTRONOMICZNYCH
2002-10-21
2010-10-18
5551Z - PROWADZENIE STOŁÓWEK
2002-10-21
2010-10-18
5552Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie