KRS 0000020784
NIP6181939504
REGON25146170300000
NazwaSTOWARZYSZENIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZIEMI KALISKIEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZIEMI KALISKIEJ
Data rejestracji 23 cze 2001 (23 lata temu) 23 cze 2001
Data usunięcia 29 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres KOLEGIALNA, 4, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5226Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5530A RESTAURACJE #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7514Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANASTANISŁAW URBANIAK
Likwidator
2008-05-21
2017-11-29
JAN WOLF
Likwidator
2008-05-21
2017-11-29
LESZEK GRZEGORZ ALEKSANDRZAK
Likwidator
2008-05-21
2017-11-29
JERZY MATUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-22
2017-11-29
HALINA JAKUBASZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-22
2017-11-29
SŁAWOMIR CZAPSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-22
2017-11-29
STANISŁAW JAMNICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-22
2017-11-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA Z ZASTRZEŻENIEM § 27 UST. 2 STATUTU. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE ZE SKARBNIKIEM.
LESZEK ALEKSANDRZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-05-22
2008-05-21
ZBIGNIEW WŁODAREK
WICEPREZES
2002-05-22
2008-05-21
ROBERT JARZĘBSKI
SEKRETARZ
2002-05-22
2008-05-21
SYLWIUSZ JAKUBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-22
2008-05-21
STANISŁAW URBANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-22
2008-05-21
ANDRZEJ MIKLAS
SKARBNIK
2002-05-22
2008-05-21
JAN WOLF
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-22
2008-05-21
2001-06-23
2008-05-21
STOWARZYSZENIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZIEMI KALISKIEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie