KRS 0000132733
NIP5710005162
REGON00050361700000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W DZIAŁDOWIE Z SIEDZIBĄ W LIDZBARKU
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W DZIAŁDOWIE Z SIEDZIBĄ W LIDZBARKU
Data rejestracji 07 paź 2002 (22 lata temu) 07 paź 2002
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres NOWY RYNEK, 18, LIDZBARK, 13-230, LIDZBARK, POLSKA
Status CZYNNY
Dane kontaktowe
Email CENTRALA@BSDZIALDOWO.PL
Dane podatkowe
NIP 5710005162
data rejestracji 13 paź 1993
status Czynny
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHKAMILA BACH-RUCIŃSKA
Beneficjent
MARIUSZ JAKUB DRZEWIŃSKI
Beneficjent
JAROSŁAW GAWENDA
Beneficjent
JAROSŁAW GAWENDA
zgłaszający - członek zarządu
KAMILA BACH-RUCIŃSKA
zgłaszający - członek zarządu
MARIUSZ JAKUB DRZEWIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
ANNA MARIA LORKOWSKA
Pełnomocnik
2007-10-05
2011-10-12
PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU: UMÓW KREDYTOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, UMÓW O USTANOWIENIE BANKOWYCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH, UMÓW RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, DOKONYWANIE WPISÓW DO HIPOTEKI, ZWALNIANIE SPOD HIPOTEKI.
GABRIELA SIKORA
Pełnomocnik
2007-10-05
2012-04-13
PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU: UMÓW KREDYTOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, UMÓW O USTANOWIENIE BANKOWYCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH, UMÓW RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, DOKONYWANIE WPISÓW DO HIPOTEKI, ZWALNIANIE SPOD HIPOTEKI.
JADWIGA TYLMAN
Pełnomocnik
2007-10-05
2017-06-05
PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU: UMÓW KREDYTOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, UMÓW O USTANOWIENIE BANKOWYCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH, UMÓW RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, DOKONYWANIE WPISÓW DO HIPOTEKI, ZWALNIANIE SPOD HIPOTEKI.
BOGUMIŁA TERESA WIŚNIEWSKA
Pełnomocnik
2007-10-05
2019-01-24
PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU: UMÓW KREDYTOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, UMÓW O USTANOWIENIE BANKOWYCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH, UMÓW RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, DOKONYWANIE WPISÓW DO HIPOTEKI, ZWALNIANIE SPOD HIPOTEKI.
MAŁGORZATA FILIP
Pełnomocnik
2007-10-05
2020-05-18
PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU: UMÓW KREDYTOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, UMÓW O USTANOWIENIE BANKOWYCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH, UMÓW RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, DOKONYWANIE WPISÓW DO HIPOTEKI, ZWALNIANIE SPOD HIPOTEKI.
MARIUSZ JAKUB DRZEWIŃSKI
Pełnomocnik
2011-10-12
2018-01-15
PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU: UMÓW KREDYTOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, UMÓW O USTANOWIENIE ZASTAWÓW REJESTROWYCH, SKŁADANIE WNIOSKÓW O WPIS LUB WYKREŚLENIE Z REJESTRU ZASTAWÓW UMÓW RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, DOKONYWANIE WPISÓW DO HIPOTEKI, DOKONANIE ZMIAN W HIPOTECE ZWALNIANIE SPOD HIPOTEKI.
ANNA GIRZYŃSKA
Pełnomocnik
2012-04-13
DO ZAWIERANIA WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU: - UMÓW KREDYTOWYCH, - ANEKSÓW DO UMÓW KREDYTOWYCH, - UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, - ANEKSÓW DO UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, - UMÓW O USTANOWIENIE BANKOWYCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH, - UMÓW RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, - DOKONYWANIE WPISÓW DO HIPOTEKI, - ZWALNIANIE SPOD HIPOTEKI.
ELŻBIETA BIEMA
Pełnomocnik
2012-11-30
2019-01-24
PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU - UMÓW KREDYTOWYCH, - ANEKSÓW DO UMÓW KREDYTOWYCH, - UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, - ANEKSÓW DO UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, - UMÓW O USTANOWIENIE BANKOWYCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH, - UMÓW RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, - DOKONYWANIE WPISÓW DO HIPOTEKI, - ZWALNIANIE SPOD HIPOTEKI.
BOŻENNA DANUTA WALASEK
Pełnomocnik
2007-10-05
2009-06-29
PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU: UMÓW KREDYTOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, UMÓW O USTANOWIENIE BANKOWYCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH, UMÓW RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, DOKONYWANIE WPISÓW DO HIPOTEKI, ZWALNIANIE SPOD HIPOTEKI.
KRYSTIAN PAWEŁ WYDRA
Pełnomocnik
2012-04-13
2020-05-18
1.DO ZAWIERANIA WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU: - UMÓW KREDYTOWYCH, - ANEKSÓW DO UMÓW KREDYTOWYCH, - UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, - ANEKSÓW DO UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, - UMÓW O USTANOWIENIE BANKOWYCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH, - UMÓW RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, - DOKONYWANIE WPISÓW DO HIPOTEKI, - ZWALNIANIE SPOD HIPOTEKI, 2.OBEJMUJĄCEGO WYŁĄCZNIE SPRAWY WCHODZĄCE W ZAKRES DZIAŁANIA ODDZIAŁU W DZIAŁDOWIE, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWEGO LUB ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA 25.000,00 ZŁ A W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE: -PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH PRZY ŁĄCZNYM ZAANGAŻOWANIU KREDYTOBIORCY NIE PRZEKRACZAJĄCYM 100.000,00 ZŁ,- PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH,-PROWADZENIA OPERACJI WEKSLOWYCH I CZEKOWYCH, UDZIELANIA I PRZYJMOWANIA PORĘCZEŃ, - INNYCH CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU BANKU ORAZ Z POWIERZONYCH PRZEZ ZARZĄD BANKU CZYNNOŚCI.3.PEŁNOMOCNIK UPRAWNIONY JEST PONADTO DO PODEJMOWANIA WSZELKICH DECYZJI ZWIĄZANYCH Z ORGANIZOWANIEM, NADZOROWANIEM I KONTROLOWANIEM DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU BANKU W DZIAŁDOWIE
ROMAN STERNICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-07
2003-06-26
RYSZARD ARDANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-07
2011-07-27
STANISŁAW SZULWIC
Członek Organu Nadzoru
2002-10-07
EDMUND DRZEWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-07
2011-07-27
JÓZEF OCHLACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-07
2003-06-26
JERZY GADOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-07
2019-09-11
TERESA NOWAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-07
2004-06-29
ROMAN GAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-07
2003-06-26
JAN MAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-07
2003-06-26
TEOFIL JERZY GAWENDA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-07
2008-07-22
KAMILA BACH-RUCIŃSKA
Beneficjent
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
MARIUSZ JAKUB DRZEWIŃSKI
Beneficjent
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
JAROSŁAW GAWENDA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) ALBO DWAJ PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART.49 UST.1 USTAWY - PRAWO BANKOWE SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
SŁAWOMIR CELMER
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2005-03-16
2017-10-17
ANDRZEJ BARTOSZEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-10-07
2017-06-29
BARBARA ALEKSANDRA CHAŁUBOWICZ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-10-07
2005-03-16
SŁAWOMIR CELMER
PREZES ZARZĄDU
2017-10-17
2018-01-15
GABRIELA SIKORA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2012-04-13
2021-04-13
JAROSŁAW GAWENDA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2012-04-13
2018-01-15
JAROSŁAW GAWENDA
PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
2018-01-15
2019-06-12
JAROSŁAW GAWENDA
PREZES ZARZĄDU
2019-06-12
MARIUSZ JAKUB DRZEWIŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2018-01-15
KAMILA BACH RUCIŃSKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2021-04-13
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie