KRS 0000131376
NIP7390200198
REGON00134426200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUG TECHNICZNYCH "MLECZTECH" W OLSZTYNIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUG TECHNICZNYCH "MLECZTECH" W OLSZTYNIE
Data rejestracji 23 wrz 2002 (22 lata temu) 23 wrz 2002
Data usunięcia 03 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MRONGOWIUSZA, 6A, OLSZTYN, 10-537, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7390200198
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJAN ANDREJCZUK
Likwidator
2018-06-14
2021-02-03
LUDWIK GÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-23
2005-08-25
JAN CZERWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-23
2003-08-27
EDWARD KAOKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-23
2012-06-26
HELENA MALINOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-27
2005-08-25
DANUTA BYĆ
Członek Organu Nadzoru
2012-06-26
2021-02-03
ZYGMUNT BOGUSŁAW SINICA
Członek Organu Nadzoru
2015-10-20
2017-10-18
KRZYSZTOF OLENDER
Członek Organu Nadzoru
2017-10-18
2021-02-03
LUDMIŁA KUCHARSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-25
2015-10-20
MAŁGORZATA ANDREJCZUK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-25
2021-02-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
GRZEGORZ ZRAJKOWSKI
PREZES
2002-09-23
2010-08-16
GRZEGORZ ZRAJKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-16
2018-06-14
JAN ANDREJCZUK
ZASTĘPCA PREZESA
2002-09-23
2010-08-16
JAN ANDREJCZUK
PREZES ZARZĄDU
2010-08-16
2018-06-14
STANISŁAW ALEKSANDER WIECZOREK
CZŁONEK
2002-09-23
2018-06-14
2002-09-23
2018-06-14
SPÓŁDZIELNIA USŁUG TECHNICZNYCH "MLECZTECH" W OLSZTYNIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie