KRS 0000131356
NIP9140004209
REGON00046937500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH WIĄZÓW W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH WIĄZÓW
Data rejestracji 18 wrz 2002 (22 lata temu) 18 wrz 2002
Data usunięcia 12 lut 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 2, CZĘSTOCICE, 57-120, WIĄZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (41)
#0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0112A UPRAWA WARZYW #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #0202Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #1430A KOPALNICTWO MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO (Z WYJĄTKIEM SIARKONOŚNYCH) #2652Z PRODUKCJA WAPNA #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2666Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNEKAZIMIERZ WALDEMAR STRUSKI
Likwidator
2008-05-08
2009-02-12
HENRYK FILAR
Likwidator
2008-05-08
2009-02-12
DANUTA IRZA
Likwidator
2008-05-08
2009-02-12
STANISŁAW MASIOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2006-09-07
JAN WŁADYSŁAW MIKUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2006-09-07
HENRYK FILAR
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2006-09-07
TADEUSZ AUGUSTYN
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2009-02-12
STANISŁAW MATLAS
Członek Organu Nadzoru
2006-09-07
2009-02-12
RYSZARD STAROŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2006-09-07
MARIA KŁODZIŃSKA MYCKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-07
2009-02-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
KAZIMIERZ WALDEMAR STRUSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-18
2008-05-08
STANISŁAW CHŁOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-18
2005-10-04
MARZENA WOLAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-18
2003-07-25
HENRYK FILAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-25
2008-05-08
DANUTA IRZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-04
2008-05-08
2002-09-18
2008-05-08
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH WIĄZÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie