KRS 0000078199
REGON93095662600000
Nazwa"WIĄZOWIANKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWIĄZOWIANKA
Data rejestracji 04 sty 2002 (23 lata temu) 04 sty 2002
Data usunięcia 17 lip 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 2, CZĘSTOCICE, 57-120, WIĄZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1540000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOGMINA WIĄZÓW
Wspólnik
2002-01-04
2006-07-17
1.540 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.540.000 (JEDEN MILION PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
931934970
KRYSTYNA ORŁOWIEJSKA NOWICKA
Powiernik
2005-04-19
2006-07-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
STANISŁAW PETLICKI
DYREKTOR ZARZĄDU
2002-01-04
2002-06-05
KAZIMIERZ MICHAŁEK
DYREKTOR ZARZĄDU
2002-06-05
2006-07-17
2002-01-04
2002-06-05
PLAC WOLNOŚCI, 37, WIĄZÓW, 57-120, WIĄZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie