KRS 0000131277
NIP6180042870
REGON00037388200000
NazwaMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIEJSKA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 17 wrz 2002 (22 lata temu) 17 wrz 2002
Data usunięcia 15 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WROCŁAWSKA, 53/59, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6180042870
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMISTANISŁAW SŁOPIEŃ
Likwidator
2020-05-22
2022-02-15
ZOFIA JONCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2006-05-04
MIROSŁAWA KRZYSTYNA ANTOSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2010-04-27
JÓZEF ŚMIŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2006-05-04
BOHDAN EDWARD KWAŚNIK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2018-04-26
BRONISŁAW WOJCIECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2017-01-18
WOJCIECH KAZIMIERZ MROZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2018-04-26
MARIA SZYMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2018-04-26
LONGINA ANNA LINKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-04
2022-02-15
KAZIMIERA JANINA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-04
2017-01-18
ZOFIA JONCZYK
Członek Organu Nadzoru
2010-04-27
2018-04-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. DOKUMENTY W SPRAWACH FINANSOWYCH PODPISUJE RÓWNIEŻ GŁÓWNY KSIĘGOWY LUB ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.
TERESA KAZIMIERCZAK OLEJNIK
PREZES ZARZĄDU
2002-09-17
2004-09-22
STANISŁAW SŁOPIEŃ
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2002-09-17
2017-01-18
STANISŁAW SŁOPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2017-01-18
2020-05-22
KRZYSZTOF ŁYSKANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-17
2004-09-22
JÓZEF RABIEGA
PREZES ZARZĄDU
2004-09-22
2017-01-18
TERESA KAZIMIERCZAK OLEJNIK
CZŁONEK
2004-09-22
2008-04-09
2002-09-17
2020-05-22
MIEJSKA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie