KRS 0000023666
NIP6180042657
REGON00037372900000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI W CEKOWIE
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CEKOWIE
Data rejestracji 04 lip 2001 (23 lata temu) 04 lip 2001
Data usunięcia 13 lis 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 15, CEKÓW, 62-834, CEKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKGRAŻYNA ANNA BOŃCZYK
Likwidator
2007-11-29
2008-11-13
KAZIMIERZ STANISŁAW GAŁĘSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-10
2008-11-13
SŁAWOMIR MACIEJ MINIARSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-10
2008-11-13
STANISŁAW MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-10
2008-11-13
TERESA JADWIGA FRĄTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-10
2006-04-24
JÓZEF MICHAŁ SZUŁAWY
Członek Organu Nadzoru
2003-03-10
2008-11-13
JANINA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-10
2008-11-13
HENRYK SZEWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-10
2006-04-24
STANISŁAWA WITCZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2008-11-13
TERESA PONIATOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2008-11-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD.
JÓZEF RABIEGA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-04
2004-09-16
JÓZEF RABIEGA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-09-16
2006-06-12
MARIANNA STANISŁAWA MINGOWSKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-07-04
2004-09-16
MARIANNA STANISŁAWA MINGOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-09-16
2006-06-12
ANNA CHOJNACKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-04
2006-06-12
ANNA CHOJNACKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2006-06-12
2007-11-29
GRAŻYNA ANNA BOŃCZYK
PREZES ZARZĄDU
2006-06-12
2007-11-29
2001-07-04
2007-11-29
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CEKOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie