KRS 0000130324
NIP7842194907
REGON63439689500000
NazwaNIXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNIXPOL
Data rejestracji 11 wrz 2002 (22 lata temu) 11 wrz 2002
Data usunięcia 01 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHZBIGNIEW NIZIŃSKI
Prokurent
2002-09-11
2004-05-25
SAMODZIELNA
JAN WINCENTY KACZMAREK
Kurator
2018-02-09
2019-02-01
AGNIESZKA CABAN
Kurator
2019-09-06
2022-07-01
MAREK STANISŁAW WIĘCEK
Wspólnik
2002-09-11
2022-07-01
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW NIZIŃSKI
Wspólnik
2002-09-11
2004-05-25
328 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 164.000,00 ZŁ
ELŻBIETA JADWIGA POHL DUCZMAL
Wspólnik
2002-09-11
2022-07-01
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁOTYCH
JERZY MARIAN NIZIŃSKI
Wspólnik
2002-09-11
2003-10-17
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000 ZŁOTYCH
MIECZYSŁAW POHL
Wspólnik
2002-09-11
2003-01-17
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ.
WIOLETTA JADWIGA ŻYNEL
Wspólnik
2003-10-17
2004-05-25
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ
Wspólnik
2004-05-25
2009-02-27
392 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 196.000,00 ZŁ
19185788000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
ELŻBIETA JADWIGA POHL DUCZMAL
PREZES ZARZĄDU
2002-09-11
2003-01-17
ELŻBIETA JADWIGA POHL DUCZMAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-17
2017-10-06
MAREK STANISŁAW WIĘCEK
PREZES ZARZĄDU
2003-01-17
2015-02-20
2002-09-11
2019-01-08
NIXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-11
2003-07-08
MYŚLIWSKA, 20B, GDYNIA, 81-589, GDYNIA, POLSKA
2003-07-08
2020-01-08
HUTNICZA, 51, GDYNIA, 81-061, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie