KRS 0000130215
REGON09054372700000
NazwaFOTON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFOTON
Data rejestracji 11 wrz 2002 (22 lata temu) 11 wrz 2002
Data usunięcia 11 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PIĘKNA, 13, BYDGOSZCZ, 85-303, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3435300,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3435300,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji343530
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#2464Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW FOTOGRAFICZNYCH #2465Z PRODUKCJA NIE ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJINDRICH PUHLOVSKY
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2007-01-24
IVAN TVRDIK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2007-01-24
EVZEN FUKALA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2005-07-12
VACLAV SEJKORA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2007-01-24
MIROSLAV MARES
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2003-05-16
DANIELA SEKUŁA
Prokurent
2002-09-11
2005-06-29
SAMOISTNA
JERZY HUBERT JANCZEWSKI
Prokurent
2002-09-11
2004-11-19
SAMOISTNA
EWA ELŻBIETA PŁOSZAJ
Prokurent
2006-02-28
2007-01-24
SAMOISTNA
ELŻBIETA TERESA DANECKA
Prokurent
2006-02-28
2007-01-24
SAMOISTNA
JERZY SZCZYPIOR
Likwidator
2007-01-24
2009-09-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JERZY SZCZYPIOR
PREZES ZARZĄDU
2002-09-11
2007-01-24
MARIAN ROMECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-11
2007-01-24
PAVEL PEJCHAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-11
2005-07-12
FRANTISEK SLECHTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-11
2007-01-24
2002-09-11
2007-01-24
"FOTON" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie