KRS 0000130174
NIP5213217878
REGON19144881500000
NazwaBTG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBTG
Data rejestracji 11 wrz 2002 (22 lata temu) 11 wrz 2002
Data usunięcia 26 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARSZAŁKOWSKA, 80, WARSZAWA, 00-517, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5540Z BARY #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE EKONOMII #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #851 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO #8520Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #853 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICHBARBARA ABRAMCZYK
Wspólnik
2002-09-11
2020-10-26
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.500,00 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW OSMULSKI
Wspólnik
2002-09-11
2003-10-10
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,- ZŁOTYCH
ROBERT STANISŁAW BŁASZCZYK
Wspólnik
2002-11-25
2009-01-08
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.000 ZŁ
JAKUB GŁOWACKI
Wspólnik
2003-10-10
2009-01-08
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.000 ZŁ
IRENEUSZ ZBIGNIEW ABRAMCZYK
Wspólnik
2009-01-08
2020-10-26
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁOTYCH
PIOTR ERYK CHABORA
Wspólnik
2002-09-11
2002-11-25
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
BARBARA ABRAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-09-11
2020-10-26
ZBIGNIEW OSMULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-11
2003-10-10
PIOTR ERYK CHABORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-11
2002-11-25
ROBERT STANISŁAW BŁASZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-25
2009-01-08
IRENEUSZ ZBIGNIEW ABRAMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-08
2020-10-26
2002-09-11
2009-01-08
CHEŁMSKA, 21, WARSZAWA, 00-724, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie