KRS 0000129734
NIP9512061096
REGON01523027000000
NazwaKENVELO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKENVELO POLAND
Data rejestracji 09 wrz 2002 (22 lata temu) 09 wrz 2002
Data usunięcia 14 sty 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PASŁĘCKA, 16D, WARSZAWA, 03-137, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6019000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERIIDANI HIMI
Wspólnik
2002-09-09
2004-07-22
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 ZŁ.
1964-06-04
DAVID DAHAN
Wspólnik
2002-09-09
2004-07-22
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ.
KENVELO CZ SPOL. S R.O.
Wspólnik
2004-07-22
2008-04-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
KWEAR HOLDING S.A.
Wspólnik
2007-04-04
2009-12-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
KENVELO CZECH REPUBLIC, SPOL. S.R.O.
Wspólnik
2009-12-29
2011-01-14
58520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.852.000,00 ZŁ
NIR AM GOLDBROOM
Prokurent
2002-12-31
2003-12-16
PROKURA SAMOISTNA
DOMINIKA RAKOVANOVA
Prokurent
2006-02-10
2008-10-24
PROKURA SAMOISTNA
JACEK CEGŁOWSKI
Prokurent
2003-12-16
2005-04-22
SAMOISTNA
YITZHAK SEGAL
Prokurent
2005-04-22
2006-02-10
SAMOISTNA
MONIKA AGATA MODRZEJEWSKA
Likwidator
2008-10-24
2011-01-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
DANI HIMI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-09
2005-09-23
1964-06-04
DAVID DAHAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-09
2006-02-10
DAVID DAHAN
PREZES ZARZĄDU
2006-02-10
2007-12-18
GIORGIO MARGUTTI
PREZES ZARZĄDU
2007-12-18
2008-10-24
2002-09-09
2007-04-04
"KENVELO PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-04-04
2008-10-24
KENVELO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-09
2002-12-12
KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI, 22 D, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
2002-12-12
2005-06-07
BOKSERSKA, 64, WARSZAWA, 02-690, WARSZAWA, POLSKA
2005-06-07
2006-02-24
AL. JANA PAWŁA II, 61, WARSZAWA, 01-031, WARSZAWA, POLSKA
2006-02-24
2008-02-26
JANA PAWŁA II, 82, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie