KRS 0000047433
NIP6441018127
REGON27270322200000
Nazwa"AKUMA-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAKUMA-POL
Data rejestracji 12 paź 2001 (23 lata temu) 12 paź 2001
Data usunięcia 15 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRACI MIEROSZEWSKICH, 93, SOSNOWIEC, 41-219, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7001000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#2720Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIFIAMM AUTOMOTIVE CZECH A.S.
Wspólnik
2001-10-12
2014-01-15
14.002 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.001.000,00 ZŁ
GIORGIO MARGUTTI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-10
2004-07-22
MARTIN KOFRON
Członek Organu Nadzoru
2004-07-22
2005-07-05
PAVEL FRANC
Członek Organu Nadzoru
2004-07-22
2005-07-05
MILOSLAV MASOPUST
Członek Organu Nadzoru
2004-07-22
2008-08-21
ROMAN KOUCKY
Członek Organu Nadzoru
2005-07-05
2008-09-15
MILAN HAVLIK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-21
2014-01-15
HUBERT SCHINDELARZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2004-07-22
PETR STANISLAV
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2004-07-22
PAVEL STRANSKY
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2003-09-10
EDVARD VITOVSKY
Członek Organu Nadzoru
2008-09-15
2014-01-15
ROMAN KOUCKY
Likwidator
2013-01-16
2014-01-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ZBIGNIEW PIWARSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-12
2002-01-30
BOLESŁAV RECMAN
PREZES ZARZĄDU
2002-01-30
2005-12-08
PAVEL DUFEK
PREZES ZARZĄDU
2005-12-08
2008-09-15
HUBERT SCHINDELARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-08
2007-01-19
ROMAN KOUCKY
PREZES ZARZĄDU
2008-09-15
2013-01-16
2001-10-12
2013-01-16
"AKUMA-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-12
2005-07-05
BRACI MIEROSZEWSKICH, 93, SOSNOWIEC, 41-219, SOSNOWIEC, POLSKA
2005-07-05
2006-08-31
BRACI MIEROSZEWSKICH, 122 C, SOSNOWIEC, 41-219, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie