KRS 0000129371
NIP7881004348
REGON63050782000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MILEKO" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMLECZARSKA "MILEKO"
Data rejestracji 10 wrz 2002 (22 lata temu) 10 wrz 2002
Data usunięcia 22 lut 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BOHATERÓW BUKOWSKICH, 15A, BUK, 64-320, BUK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1551Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCHMARIAN WĘGRZYNOWSKI
Likwidator
2008-01-24
2013-02-22
STANISŁAW SZCZEPAN GÓRNY
Członek Organu Nadzoru
2002-09-10
2007-08-17
MICHAŁ ROMAN SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-10
2013-02-22
JAN DUDA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-10
2007-08-17
MIECZYSŁAW MAJ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-10
2003-08-05
ANDRZEJ BALCEREK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-10
2003-08-05
JAN DZIURLA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-10
2003-08-05
ZBIGNIEW KAZIMIERZ GOROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-10
2007-08-17
ANDRZEJ LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-10
2007-08-17
GRACJAN MACIEJ KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2007-08-17
2013-02-22
JERZY PAWEŁ KOKOCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-17
2013-02-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, SKŁADA ON OŚWIADCZENIE WOLI SAMODZIELNIE.
MARIAN WĘGRZYNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-10
2008-01-24
ROMAN JAN PASZKIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-10
2006-08-29
ROMAN JAN PASZKIER
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI DS. EKONOMICZNYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2006-08-29
2008-01-24
BOGDAN SENDROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-10
2004-08-19
2002-09-10
2006-08-29
BUKOWSKO-GRODZISKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
2006-08-29
2008-01-24
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MILEKO"
2002-09-10
2004-03-05
MOSSEGO, 9-11, GRODZISK WIELKOPOLSKI, 62-065, GRODZISK WIELKOPOLSKI, POLSKA
2004-03-05
2006-08-29
MOSSEGO, 9, GRODZISK WIELKOPOLSKI, 62-065, GRODZISK WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie