KRS 0000128834
NIP9570827474
REGON00822234900000
Nazwa"INSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINSTAL
Data rejestracji 30 sie 2002 (22 lata temu) 30 sie 2002
Data usunięcia 23 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #353 PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH I KOSMICZNYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYANDRZEJ JÓZEF SOBIERAJSKI
Wspólnik
2002-08-30
2015-04-15
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁOTYCH
JERZY STEŃCZYK
Wspólnik
2002-08-30
2007-09-28
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ SOBOLEW
Wspólnik
2002-08-30
2015-04-15
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁOTYCH
GRZEGORZ CHYLIŃSKI
Wspólnik
2015-04-15
2021-06-23
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF POPIEL
Kurator
2018-04-27
2021-06-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BARBARA TERESA SOBIERAJSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-08-30
2003-11-25
MAGDALENA STEŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-30
2003-11-25
MACIEJ SOBOLEW
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-30
2003-09-29
ANDRZEJ SOBOLEW
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-29
2010-02-26
ANDRZEJ SOBOLEW
VICE PREZES ZARZĄDU
2010-02-26
2015-04-15
ANDRZEJ JÓZEF SOBIERAJSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-25
2015-04-15
JERZY STEŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-25
2005-10-20
GRZEGORZ CHYLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-15
2015-12-17
2002-08-30
2004-04-16
BUDOWLANYCH, 42, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
2004-04-16
2007-06-05
NARWICKA, 2, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
2007-06-05
2016-01-29
BUDOWLANYCH, 31, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie