KRS 0000128548
NIP7530000738
REGON00452168700000
NazwaHANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHANDLOWO-USŁUGOWA PRACY
Data rejestracji 28 sie 2002 (22 lata temu) 28 sie 2002
Data usunięcia 14 kwi 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres DRZYMAŁY, 1, NYSA, 48-300, NYSA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOURSZULA KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-06
2009-04-14
DANUTA JURASZEK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-06
2009-04-14
DANUTA HELENA KULIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2005-06-06
GRAŻYNA HELENA ERNST
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2007-05-25
JANINA STANISŁAWA ŚMIECIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2005-06-06
BOGUMIŁA GRENDA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2009-04-14
KAZIMIERZ RYBOTYCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2009-04-14
EDWARD SMERTYCHA
Likwidator
2008-04-11
2009-04-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM.
EWA BARBARA ŻUKROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-08-28
2007-05-25
BOŻENA WÓJCIK
ZASTĘPCA PREZESA
2002-08-28
2008-04-11
ŁUCJA NOSAL
ZASTĘPCA PREZESA
2005-06-06
2007-05-25
ŁUCJA NOSAL
PREZES ZARZĄDU
2007-05-25
2008-04-11
GRAŻYNA HELENA ERNST
ZASTĘPCA PREZESA
2007-05-25
2008-04-11
2002-08-28
2008-04-11
HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie