KRS 0000033072
NIP7560004824
REGON00037265800000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 03 sie 2001 (23 lata temu) 03 sie 2001
Data usunięcia 04 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 26, IZBICKO, 47-180, IZBICKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEEDWARD SMERTYCHA
Likwidator
2015-05-22
2015-11-04
WIESŁAW BEREZOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-26
2006-06-22
ALFRED SKLORZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-26
2006-06-22
TERESA DYLA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-26
2006-06-22
BRYGIDA PIETRUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-26
2010-04-22
JANINA TYMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-26
2006-06-22
HILDEGARDA TIC
Członek Organu Nadzoru
2006-06-22
2010-04-22
KRZYSZTOF TIC
Członek Organu Nadzoru
2006-06-22
2010-04-22
ADELAJDA HRECZUCH
Członek Organu Nadzoru
2006-06-22
2015-11-04
GABRIELA GORZKULA
Członek Organu Nadzoru
2010-04-22
2015-11-04
IRENA WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2010-04-22
2015-11-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK, A JEŻELI W SPÓŁDZIELNI FUNKCJONUJE ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES. OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPRAWNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
GABRIELA MIELNICKA
PREZES
2001-08-03
2006-06-22
TERESA MARIA MATEJA
ZASTĘPCA PREZESA D/S FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
2001-08-03
2009-03-09
HENRYK LEGIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-06-22
2009-07-31
EDWARD SMERTYCHA
PREZES ZARZĄDU
2009-07-31
2015-05-22
2001-08-03
2015-05-22
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W IZBICKU
2001-08-03
2006-06-22
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 26, IZBICKO, 46-049, IZBICKO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie